Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE VINE SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1171476

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Jacobs | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
DAVID NEATH | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Lucy Charlotte Smith | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Anne Caroline Kingstone | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew MArk Bryce | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Tina Powell-Wiffin | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Paul Sheridan | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
REV William James Briggs | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Martin James Ian Horton | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES HILL | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.