Hanes ariannol TRINITY SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 509633
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £289.42k £412.98k £287.62k £295.27k £296.81k
Cyfanswm gwariant £317.79k £293.63k £297.60k £278.81k £316.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.33k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0