Hanes ariannol THE BARN THEATRE PROJECT
Rhif yr elusen: 1174253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £716.41k | £994.45k | £846.39k | £1.12m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £706.88k | £975.11k | £854.84k | £1.12m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £374.17k | £415.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £287.75k | £355.26k | £541.32k | £751.83k | £709.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £419.55k | £639.18k | £305.07k | £372.29k | £630.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £7 | £226 | |
|
Incwm - Arall | £9.12k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £674.07k | £925.73k | £812.26k | £1.07m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.80k | £49.39k | £42.58k | £54.05k | £60.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.84k | £1.68k | £0 | £6.00k | £14.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.