Hanes ariannol RIDE ON - CYCLING FOR ALL

Rhif yr elusen: 1174055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.90k £133.02k £181.74k £161.19k £169.32k
Cyfanswm gwariant £92.00k £114.34k £158.81k £159.94k £160.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £560 £17.49k £21.01k £6.34k N/A