Ymddiriedolwyr CITY CHURCH BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1171549

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John James | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Isaias Padilla Herrera | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Harry Andrews | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Mark Senior | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Craig Summers | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Ikenna Morah | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
TIM HAY | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
STEVE WHITE | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.