Hanes ariannol VICTORIA PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1171714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.93k £41.21k £48.00k £45.44k £47.66k
Cyfanswm gwariant £50.02k £50.55k £46.00k £46.67k £43.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £37.79k £40.77k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £380 £684 N/A N/A