BASILDON BOROUGH HERITAGE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public, in the history and heritage of Basildon Borough through the collection, preservation of records, material and artefacts of historical significance. By making available through display and talks at the societies location and around the borough - 'Green Centre', Wat Tyler Country Park, Pitsea Hall Lane, Pitsea, Basildon, Essex SS16 4UH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- BASILDON HERITAGE (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD VINCENT GREGORY | Cadeirydd | 19 April 2017 |
|
|
||||
Danny Lawrence | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||
Geraldine Evans JP | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
NORMAN CHARLES BAMBRIDGE | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
TONY BALL | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.95k | £3.22k | £1.20k | £2.96k | £2.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.10k | £1.35k | £2.32k | £3.80k | £1.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Tachwedd 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 APR 2017 AS AMENDED ON 29 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE: 3.1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN THE HISTORY AND HERITAGE OF BASILDON BOROUGH, AND PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE COLLECTION, PRESERVATION AND MAKING AVAILABLE TO THE PUBLIC OF RECORDS, MATERIAL AND ARTEFACTS OF HISTORIC SIGNIFICANCE BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ARCHIVE AND COLLECTION FOR THE PRESERVATION OF SUCH RECORDS, MATERIALS AND ARTEFACTS. 3.2. TO OTHERWISE ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH TOPICS OF EDUCATIONAL MERIT AND BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 WELBECK DRIVE
LANGDON HILLS
BASILDON
SS16 6BU
- Ffôn:
- 07968313614
- Gwefan:
-
WWW.BASILDONHERITAGE.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window