Hanes ariannol 4TH LETCHWORTH SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1172610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.91k £8.90k £15.98k £21.02k £24.69k
Cyfanswm gwariant £6.21k £8.51k £17.42k £18.73k £24.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A