Hanes ariannol EXIT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1172408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.36k £107.14k £214.89k £296.27k £242.01k
Cyfanswm gwariant £82.17k £121.25k £183.07k £255.22k £302.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £52.16k £66.22k £142.45k £0 £84.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A