Hanes ariannol CHILDCARE MINISTRIES INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1174441
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £1.20k £1.80k £6.34k £1.80k
Cyfanswm gwariant £0 £1.20k £2.20k £6.34k £1.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A