Hanes ariannol SCARTHO COMMUNITY HUB

Rhif yr elusen: 1176065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.85k £36.98k £20.25k £21.23k £24.10k
Cyfanswm gwariant £2.55k £795 £9.52k £22.60k £17.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.50k N/A N/A N/A