Hanes ariannol THE ECA/CHARLES BROMLEY PRIZE FUND

Rhif yr elusen: 509847
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £846 £1.02k £1.25k £1.37k £1.39k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £33.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A