Hanes ariannol THE KAMBIA APPEAL

Rhif yr elusen: 1172123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.69k £9.33k £10.60k £12.85k £10.28k
Cyfanswm gwariant £28.78k £28.68k £11.64k £12.08k £17.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.37k N/A N/A N/A N/A