ymddiriedolwyr BARKING & DAGENHAM YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1172247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade Raad | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Shove | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Ashkan Valadan | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Michael Gregory Yates | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Julia Bates | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|||||
Kay Trudie Andrews | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Lubeya Pheasant | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
CLLR M WORBY | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.