Hanes ariannol WOLVERHAMPTON UNIT 374 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 509874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.93k £41.99k £8.29k £11.07k £14.91k
Cyfanswm gwariant £5.02k £33.04k £8.84k £13.92k £20.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £38.24k N/A N/A £6.68k