Ymddiriedolwyr ASHFIELD RUGBY UNION FOOTBALL CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1176244

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESMOND WOOD | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Brian Dobb | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Leanne Reeves | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Mathew Turnbull | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
THOMAS GREASLEY | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
THOMAS MARK CHILDS | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
LOIS RILEY | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
AMANDA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
NEIL MARTYN CUTTS | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
MARK ANDREW REES | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.