Hanes ariannol FIRCROFT COLLEGE TRUST
Rhif yr elusen: 510033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £2.85m | £2.65m | £2.49m | £2.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.60m | £2.50m | £2.34m | £2.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.89m | £2.51m | £2.26m | £2.10m | £163.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.39k | £53.28k | £55.96k | £2.20m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.50k | £13.00k | £51.88k | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.06k | £0 | £0 | £48.12k | £21.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.07m | £2.69m | £2.48m | £2.30m | £2.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £145.69k | £131.87k | £120.39k | £132.09k | £136.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £2.52m | £2.48m | £2.32m | £2.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.01k | £15.20k | £15.80k | £17.11k | £17.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.46k | £71.17k | £97.14k | £88.09k | £77.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.01k | £15.20k | £15.80k | £17.11k | £17.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £71.17k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.