JESMOND DENE REAL TENNIS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) The promotion of community participation in healthy recreation by the provision of facilities for playing Real Tennis.public (2) To conserve, preserve and improve for the public benefit as buildings of historic interest the Real Tennis Court and house at Matthew Bank, Newcastle upon Tyne NE2 3RE and to educate the public about the history and heritage of the buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 25 Hydref 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John LARKIN | Ymddiriedolwr | 23 December 2024 |
|
|
||||||
Antony Richard SANDERSON | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|
||||||
Dr Paul AVERLEY | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||||
Darren James SPURLING | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Professor John Lional TAYLOR | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
RAMY ZACK | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|||||||
Michael Howard | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|||||||
RICHARD JOHN MACALISTER | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.42k | £60.57k | £116.42k | £65.97k | £67.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.98k | £59.14k | £78.72k | £89.34k | £83.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.79k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 NOV 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NEWCASTLE UPON TYNE BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING REAL TENNIS. 2) TO CONSERVE, PRESERVE AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT AS BUILDINGS OF HISTORIC INTEREST THE REAL TENNIS COURT AND HOUSE AT MATTHEW BANK, JESMOND DENE ROAD, NEWCASTLE UPON TYNE NE2 3RE AND TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE HISTORY AND HERITAGE OF THE BUILDINGS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
71 HIGHBURY
JESMOND
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 3LN
- Ffôn:
- 01912816854
- E-bost:
- club@jdrtc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window