Hanes ariannol BEIS HATALMUD MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1172895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £838.97k | £444.42k | £490.11k | £587.09k | £643.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.73k | £468.80k | £517.64k | £584.94k | £672.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.24k | £684 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £498.58k | N/A | N/A | £228.51k | £208.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £480 | N/A | N/A | £7.35k | £8.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £339.91k | N/A | N/A | £351.23k | £425.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.73k | N/A | N/A | £584.94k | £672.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.30k | N/A | N/A | £8.67k | £3.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.