Hanes ariannol FEMINIST LIBRARY AND INFORMATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1174735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.68k £53.36k £55.45k £107.16k £53.52k
Cyfanswm gwariant £67.75k £34.74k £56.42k £110.03k £56.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £500 N/A N/A