Hanes ariannol THE NORWEGIAN CHURCH

Rhif yr elusen: 1176607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £799.27k £983.21k £576.10k £1.94m £766.06k
Cyfanswm gwariant £881.20k £605.19k £464.76k £583.66k £871.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.15k N/A N/A £194
Incwm o roddion a chymynroddion £428.16k £867.50k £509.29k £424.42k £580.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £122.07k £11.75k £6.65k £25.82k £68.92k
Incwm - Weithgareddau elusennol £176.40k £38.02k £6.31k £41.15k £75.06k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £71.95k £65.94k £53.84k £179.36k £41.31k
Incwm - Arall £700 £0 £0 £1.27m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £93.12k £50.46k £3.34k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £717.00k £567.91k £448.74k £526.58k £765.62k
Gwariant - Ar godi arian £164.20k £37.28k £16.02k £57.08k £105.59k
Gwariant - Llywodraethu £13.18k £14.12k £18.00k £14.90k £9.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0