Hanes ariannol STOGURSEY AND DISTRICT VICTORY HALL COMMITTEE

Rhif yr elusen: 1173753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £200.12k £252.71k £77.27k £53.81k £63.13k
Cyfanswm gwariant £193.90k £230.00k £79.88k £48.50k £73.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £140 N/A £300 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £177.00k £5.66k £4.00k £400