STOGURSEY AND DISTRICT VICTORY HALL COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust is responsible for providing and operating a village hall and playing field for the benefit of the people of Stogursey and the local area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £400 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 15 Hydref 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 304637 STOGURSEY AND DISTRICT VICTORY HALL COMMITTEE
- 10 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Ranson | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||||
Sue Hocking | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Joanna Grace Cavill | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
John Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Janet Plowright | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||||
Lisa Ann Dunwood | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||||
Allan Henry Searle | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||||
JOHN BAKER | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||
RON DYER | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.12k | £252.71k | £77.27k | £53.81k | £63.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.90k | £230.00k | £79.88k | £48.50k | £73.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £140 | N/A | £300 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £177.00k | £5.66k | £4.00k | £400 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND RUN A VILLAGE HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF STOGURSEY IN SOMERSET AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGEDISABILOITRY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
Tower Hill
Stogursey
BRIDGWATER
Somerset
TA5 1PR
- Ffôn:
- 0127 872181
- E-bost:
- info@stogurseyvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window