Hanes ariannol FRIENDS OF LINCOLN HOSPITALS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 510310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.45k £1.12k £4.73k £32.09k £357.95k
Cyfanswm gwariant £11.41k £4.12k £11.15k £19.00k £39.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A