Hanes ariannol THE TABLET TRUST
Rhif yr elusen: 1173924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £2.17m | £2.08m | £2.13m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £2.30m | £2.19m | £2.14m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £159.26k | £130.57k | £127.90k | £89.04k | £82.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £2.03m | £1.99m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £2.03m | £1.95m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.04k | £6.66k | £7.70k | £7.74k | £7.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £2.28m | £2.18m | £2.13m | £38.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.07k | £19.47k | £10.53k | £9.03k | £5.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.95k | £18.48k | £0 | £0 | £7.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £61 | £66 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.09m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.