EMMANUEL CHURCH WSM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide church services to encourage people in their Christian faith and to support each other. Visiting to keep people in touch and valued. Weekly lunch to provide love and care to the disadvantaged. Deaf Church meets monthly, and Thursday Friendship group meet weekly in term time. NA, CA & AA meet on six evenings and some day time meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Thomas George Edward Webber | Cadeirydd | 28 August 2012 |
|
|||||
Sandra Jean Beckford | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Donna Lisa Pilgrim | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Hanson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
June Morgan | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Sheila Barbara Judson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Keith Martyn Bury | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Larissa Margaret Tebboth Trust | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Sheila Mary Passey | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Daphne Hill | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|
||||
DINA PATRICIA DRAKE PARKER | Ymddiriedolwr | 16 March 2005 |
|
|||||
Margaret Hill | Ymddiriedolwr | 10 July 1988 |
|
|
||||
CARL EVANS | Ymddiriedolwr | 17 April 1986 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.86k | £28.90k | £23.17k | £54.20k | £81.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.24k | £47.14k | £34.31k | £35.15k | £54.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.07k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCILS (POWERS) MEASURE 1956 AS AMENDED, AND THE CHURCH REPRESENTATION RULES (CONTAINED IN SCHEDULE 3 TO THE SYNODICAL GOVERNMENT MEASURE 1969 AS AMENDED).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel Church
Oxford Street
Weston-super-Mare
BS23 1TN
- Ffôn:
- 01934641016
- E-bost:
- office@ccwsm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window