Hanes ariannol PENKHULL VILLAGE HALL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1176200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28k £98.61k £48.05k £64.07k £77.63k
Cyfanswm gwariant £0 £45.76k £30.67k £65.25k £60.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £33.03k £1.88k £1.00k N/A