Hanes ariannol DORPIP
Rhif yr elusen: 1175876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/05/2019 | 22/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.64k | £42.96k | £118.00k | £79.86k | £223.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.01k | £38.99k | £50.80k | £87.66k | £190.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.