Hanes ariannol ST MARY'S STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1173502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £629.01k £433.53k £512.59k £486.32k £491.92k
Cyfanswm gwariant £574.93k £380.59k £509.06k £546.46k £560.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £416.00k N/A £400.42k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £62.18k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £161.68k N/A £49.99k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £129 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Arall £51.21k N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £564.32k N/A £427.75k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £10.61k N/A £81.31k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A N/A