CHATTERBUS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The CIO administers the C1, C2 and C3 bus services in the Cobham area and looks to provide concessionary travel to those who need it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,840 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR GERALD ACHER CBE LVO | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|||||
Leonard John Hobhouse Beighton | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
DAVID JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Elizabeth Jane Halliwell | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Fiona Margery Briscoe | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Lady Joyce Kathleen Acher | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Jeremy Charles Taylor | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
IAN STEWART NELSON FCA | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Andrew Peter Burley | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
DAVID COLIN BELLCHAMBER LLB | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARY GRAVES | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.02k | £96.21k | £109.08k | £161.89k | £176.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.00k | £80.92k | £134.53k | £161.66k | £177.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.69k | £40.98k | £35.50k | £0 | £14.84k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE TRANSPORT FACILITIES IN NORTH SURREY AND SURROUNDING AREA FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE THEY ARE ELDERLY, POOR OR DISABLED, PEOPLE WITH YOUNG CHILDREN OR THOSE LIVING IN ISOLATED AREAS WHERE THERE ARE NO ADEQUATE PUBLIC TRANSPORT FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Klidon House
Leigh Place
COBHAM
Surrey
KT11 2HL
- Ffôn:
- 01932866770
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
chatterbus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window