ymddiriedolwyr PATCHWORK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1177576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmida Bi CBE | Cadeirydd | 12 June 2018 |
|
|||||
Mustapha Ogun | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|||||
Shwetal Shah | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Makedah Simpson | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Poppy Mitchell-Rose | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Sheikh Aliur Rahman | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Jonathan Holt | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Sir SIMON JAMES FRASER GCMG | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
HARRIS BOKHARI OBE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
MRS MELANIE DAWES | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
OLUWAFUNMILAYO SHOGELOLA | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.