Hanes ariannol MENTAL HEALTH INNOVATIONS
Rhif yr elusen: 1175670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79m | £3.54m | £5.98m | £5.24m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £3.96m | £5.37m | £5.94m | £6.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £133.74k | £15.15k | £274.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £437.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.79m | £3.54m | £5.62m | £4.40m | £5.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £349.35k | £818.32k | £766.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64 | £6.00k | £4.53k | £12.55k | £18.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.98m | £3.80m | £5.16m | £5.58m | £6.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.70k | £168.29k | £206.64k | £358.03k | £627.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.90k | £12.96k | £16.50k | £14.97k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.