Hanes ariannol CAMBRIDGE CHURCHES HOMELESS PROJECT

Rhif yr elusen: 1174768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £79.91k £54.32k £69.03k £86.89k £71.69k
Cyfanswm gwariant £49.94k £28.88k £43.62k £60.24k £70.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A N/A N/A