ymddiriedolwyr DERBY AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 510567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Binns | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
Peter Shepherd | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Westerman | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Dr Thomas Bernard Corfield | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Peter Storer | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
John Maxwell-Jones | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|||||
GILLIAN CHATTO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DENIS ANTHONY LITTLETON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR L T ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.