ymddiriedolwyr KINTSUGI HOPE
Rhif yr elusen: 1175529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon James Barrington | Cadeirydd | 10 March 2019 |
|
|||||
Howard Satterthwaite | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Audrey Skervin | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Judith Lace | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Neep | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
ADAM JOHN TEMPLE | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.