ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITTON
Rhif yr elusen: 1176182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susan Elizabeth Hutton | Cadeirydd | 19 November 2020 |
|
|||||||||||
Jonathan Andrew William Rose | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||||||
Peter Michael Ball | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||
Veronica Anne Bourne | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||
Joanna Margaret Hobart | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||
Peter Nicholas Chambers | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||||
Robert John Beveridge Smart | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||||||||
Philip Paul Trickey | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||||
Krystyna Helena Hagerty | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||||||||
PENELOPE RUTH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||||
MRS JAN HEPPENSTALL | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||||
BRENDA WING SHIK WONG ROBINSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||||
Dr DAVID CECIL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||||||
ELIZABETH ORCHARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||||||
PETER CHARLES CAMFIELD | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.