Hanes ariannol WOODHOUSE GROVE SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1176406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (95 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.11k £98.09k £21.22k £15.29k £4.87k
Cyfanswm gwariant £6.44k £84 £2.72k £3.22k £12.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A