Hanes ariannol SOS SILENCE OF SUICIDE

Rhif yr elusen: 1175795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/06/2020 20/06/2021 20/06/2022 20/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.02k £86.83k £50.08k £1.53m £1.79m
Cyfanswm gwariant £8.54k £36.77k £60.89k £166.71k £912.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A £5.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £1.53m £1.79m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £7.50k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £112.80k £912.05k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £53.90k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £112.80k £54.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0