WALSALL WOOD (FORMER ALLOTMENT) CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make grants to disadvantaged individuals residents in the borough of Walsall in particular for household and electrical items, school uniform and clothing; the charity cannot use any part of its income to make cash payments directly to individuals in relief of taxes, public funds or items such as rent arrears and utility bills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Walsall
Llywodraethu
- 13 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- WALSALL WOOD ALLOTMENT CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR KEITH SEARS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Councillor Amanda Parkes | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Councillor Vera Waters | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|||||
Councillor Ken Ferguson | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
MR ALAN PAUL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COUNCILLOR MIKE BIRD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.01k | £27.55k | £28.09k | £28.84k | £29.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.04k | £0 | £4.45k | £21.04k | £6.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mawrth 2023 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1200 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 22 SEPTEMBER 1993, AS AMENDED 23 JANUARY 2006. as amended on 02 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY BENEFICIARIES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF THE BENEFICIARIES. (2) THE TRUSTEES MAY PAY FOR SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES BY THE WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH PROVIDE OR WHICH UNDERTAKE IN RETURN TO PROVIDE SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR BENEFICIARIES.
Maes buddion
FORMER TOWNSHIP OF WALSALL WOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE COUNCIL HOUSE
LICHFIELD STREET
WALSALL
WS1 1TW
- Ffôn:
- 01922653204
- E-bost:
- charities@walsall.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window