Hanes ariannol WEST BRIDGFORD AND SOUTH NOTTINGHAM DEBT CENTRE

Rhif yr elusen: 1174278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.12k £14.18k £16.52k £13.35k £10.44k
Cyfanswm gwariant £14.27k £17.51k £13.76k £12.18k £12.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £850 N/A N/A N/A