Dogfen lywodraethu WILLIAM HULME'S GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 510668

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26 OCTOBER 1979 AS VARIED BY SCHEMES DATED 30 APRIL 1986, 23RD DECEMBER 1997, 8 MARCH 2007 AND 20 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN MANCHESTER IN ANY WAY THAT THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.