Hanes ariannol KIRKLEES THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 510693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.58m | £2.02m | £1.98m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.71m | £1.68m | £1.92m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £352.12k | £203.59k | £1.02m | £1.06m | £523.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £366.82k | £375.67k | £683.22k | £1.23m | £779.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £115.95k | £115.95k | £20.90k | £121.16k | £145.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £649.79k | £1.09m | £1.07m | £628.14k | £954.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.32k | £1.32k | £587 | £65 | £531 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £243.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.66m | £1.32m | £1.92m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £7.42k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £7.00k | £9.50k | £15.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £48.24k | £48.24k | £357.89k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.