Dogfen lywodraethu KIRKLEES THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 510693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JUNE 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 15 DECEMBER 1982, 27 MARCH 1992, 12 DECEMBER 1994, 29 NOVEMBER 2004, 13 DECEMBER 2006 AND 18 NOVEMBER 2009. as amended on 30 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, CINEMA, MIME IMPROVISATION, DANCE, SINGING AND MUSIC TO FORMULATE, PREPARE AN ESTABLISH SCHEMES THEREFORE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.