ymddiriedolwyr KIRKLEES THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 510693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Wilson | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Charlotte Peel | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Rebecca Friel | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Heather McGee | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Mohammed Iftikar | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Carol Cooper-Smith | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
Gillian Campbell | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Rebecca Ruth Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Laura Mallows | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||
Gemma Adams | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
CLLR Karen Louise Allison | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.