ymddiriedolwyr KIRKLANDS (MENSTON) TRUST
Rhif yr elusen: 1175459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Woods | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Audra Andrews | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Joanna White | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
David Mark Aldred | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Nicola Dunn | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Edward James Brundle | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Jonathan Gadd | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|||||
RICHARD WIGHTMAN | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
DALE SMITH | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.