SUSTAINABLE CHARLBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running projects that have a positive impact on the planet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JAMES CRISP | Cadeirydd | 28 March 2018 |
|
|||||
Ruth Weston | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Lucy Carmody | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Gareth Daniel Epps | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Sean Alan Hosking | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Hugh Thomas Goyder | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Mark Foss Langton Gregory | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH FRANCES REASON | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.56k | £30.00k | £30.00k | £41.15k | £30.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60k | £5.47k | £5.47k | £17.93k | £42.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF SUSTAINABLE CHARLBURY ARE TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OR IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN 25 MILES OF CHARLBURY OX7 3EW, BY PROMOTING THE DEPLOYMENT OF SUSTAINABLE ENERGY, PROMOTING EDUCATION IN CLIMATE CHANGE, REDUCING ENERGY DEMAND AND CARBON EMISSIONS AND MAKING GRANTS TO SUCH ORGANISATIONS AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT IN ORDER TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE ENERGY SYSTEM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sharenergy
The Pump House
Coton Hill
SHREWSBURY
SY1 2DP
- Ffôn:
- 01608810716
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window