WESTCLIFF JEWISH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are the support of Orthodox Jewish religion, education and welfare generally, by making grants to charitable organisations.In setting objectives and planning for activities, the trustees have given due consideration to general guidance published by the charity commission relating to public benefit, and in particular to its supplementary public benefit guidance o
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haim Yossef Deutsch | Ymddiriedolwr | 17 August 2018 |
|
|
||||
ARON ENGEL | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
SHLOMO FINK | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.89k | £283.00k | £4.29k | £132.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.72k | £286.80k | £30.44k | £109.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Ebrill 2025 | 1013 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 08 Ebrill 2025 | 1013 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mawrth 2022 | 264 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mawrth 2022 | 264 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING GRANTS TO SYNAGOGUES AND OTHER RELIGIOUS CHARITIES FOR THE PROVISION OF RELIGIOUS OBJECTS, PRAYER BOOKS AND OTHER RELIGIOUS STUDY BOOKS, AND FOR THE PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS. THE ADVANCEMENT OF ORTHODOX JEWISH EDUCATION AND EDUCATION IN GENERAL BY PROVIDING GRANTS TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS. THE RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING GRANTS TO OTHER CHARITIES WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. THE RELIEF OF SICKNESS AND INFIRMITY BY PROVIDING GRANTS TO OTHER CHARITIES WORKING TO RELIEVE SICKNESS AND INFIRMITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Britannia Gardens
WESTCLIFF-ON-SEA
SS0 8BN
- Ffôn:
- 01702431053
- E-bost:
- mv@mailvg.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window