ymddiriedolwyr CHALKDOWN GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1174554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Catherine Belinda Richards | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Claire Bound | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Colin Duncan Burgess | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Karen Webb | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Jennifer Suthers | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Kay Donovan | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Emma Jane Ginger | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
ANGUS COMYN BOUCHER | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||
PAULINE ROESTENBURG | Ymddiriedolwr | 15 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.