ymddiriedolwyr FRIENDS OF LLANGOLLEN INTERNATIONAL MUSICAL EISTEDDFOD
Rhif yr elusen: 510797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Spencer | Cadeirydd | 25 July 2019 |
|
|
||||
Gaynor Dawn Spencer | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Alison Jane Davies | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Elaine Chomyszak | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Barbara Mclean | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Mike Gleed | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Moira Gleed | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Alan Rawlinson | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
JEANETTE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|||||
Ian Nigel Holmes | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
Christine Lorraine Holmes | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
PAM HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL SLATER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DERRICK FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA HART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARRIE LYNDEN POTTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.