Hanes ariannol LEICESTER GRAMMAR SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 510809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.75m £18.21m £19.40m £21.42m £23.49m
Cyfanswm gwariant £16.49m £17.06m £18.15m £19.81m £22.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £355.41k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £374.13k £126.13k £29.69k £65.21k £374.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £73.65k £0 £38.97k £0 £1.47m
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.30m £18.06m £19.32m £21.25m £0
Incwm - Gwaddolion £18.72k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £7.38k £5.30k £108.82k £134.24k
Incwm - Arall £0 £21.43k £0 £0 £147.70k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £16.45m £17.06m £18.15m £19.81m £22.33m
Gwariant - Ar godi arian £18.72k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.75m £18.48k £0 £0 £2.81m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £26.57k £0 £0 £0 £0